上海广播电视台换帅(上海广播电视台下载)
资讯
2024-02-15
435
1月18日,在上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司举行的干部大会上,宣布了最新干部任免决定。
上海市委决定:方世忠同志任中共上海市委宣传部副部长、中共上海广播电视台委员会书记;免去沈军同志的中共上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长职务。
方世忠,男,汉族,1968年8月生,安徽芜湖人,1989年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作,在职研究生,哲学博士,副教授。
方世忠1990年7月参加工作,先后在华东师范大学任社科部教师、党委宣传部副部长、党委宣传部部长等职。2000年至2001年,任上海市委宣传部宣传处副处长(正处级),2001年3月至2002年3月,任上海市委办公厅机要秘书。
2002年3月起,方世忠先后任上海市人大常委会办公厅机要秘书、研究室副主任等职,2005年02月起,先后任上海大剧院艺术中心党委书记,上海市委宣传部副巡视员、上海大剧院艺术中心党委书记、总裁、上海大剧院院长等职。
2008年7月先后担任静安区委常委、副区长;上海市新闻出版局局长、党组书记,市版权局局长;宝山区委副书记、副区长、代理区长、区政府党组书记;宝山区委副书记、区长、区政府党组书记;上海市徐汇区委副书记、区长、区政府党组书记。2020年12月起,担任上海市文化和旅游局局长、党组书记。
沈军,女,1973年3月出生,上海市人,中共党员,中共上海市委党校研究生,理学学士。
沈军历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记,卢湾区五里桥社区(街道)党工委副书记、办事处主任,卢湾区教育党工委副书记、教育局局长,黄浦区教育联合党工委书记,闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长,一级巡视员,上海市经济和信息化工作党委书记等职。
2022年1月-2024年1月,任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长。2022年2月,任东方明珠新媒体股份有限公司董事长。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
1月18日,在上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司举行的干部大会上,宣布了最新干部任免决定。
上海市委决定:方世忠同志任中共上海市委宣传部副部长、中共上海广播电视台委员会书记;免去沈军同志的中共上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长职务。
方世忠,男,汉族,1968年8月生,安徽芜湖人,1989年1月加入中国共产党,1990年7月参加工作,在职研究生,哲学博士,副教授。
方世忠1990年7月参加工作,先后在华东师范大学任社科部教师、党委宣传部副部长、党委宣传部部长等职。2000年至2001年,任上海市委宣传部宣传处副处长(正处级),2001年3月至2002年3月,任上海市委办公厅机要秘书。
2002年3月起,方世忠先后任上海市人大常委会办公厅机要秘书、研究室副主任等职,2005年02月起,先后任上海大剧院艺术中心党委书记,上海市委宣传部副巡视员、上海大剧院艺术中心党委书记、总裁、上海大剧院院长等职。
2008年7月先后担任静安区委常委、副区长;上海市新闻出版局局长、党组书记,市版权局局长;宝山区委副书记、副区长、代理区长、区政府党组书记;宝山区委副书记、区长、区政府党组书记;上海市徐汇区委副书记、区长、区政府党组书记。2020年12月起,担任上海市文化和旅游局局长、党组书记。
沈军,女,1973年3月出生,上海市人,中共党员,中共上海市委党校研究生,理学学士。
沈军历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记,卢湾区五里桥社区(街道)党工委副书记、办事处主任,卢湾区教育党工委副书记、教育局局长,黄浦区教育联合党工委书记,闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长,一级巡视员,上海市经济和信息化工作党委书记等职。
2022年1月-2024年1月,任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长。2022年2月,任东方明珠新媒体股份有限公司董事长。
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!